THE KEVIN SPACEY FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The foundations inaugural project was Richards Rampage which was a creative learning initiative spanning eight countries and three continents and offering 632 students and 162 emerging artists a unique opportunity to connect with Kevin Spacey and one another. The foundation has been researching and developing partnerships for two new initiatives: The KSF Grants and the KSF Scholarships.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Hydref 2008: Cofrestrwyd
- 25 Mehefin 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- KSF (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £439.87k | £21.02k | £183.63k | £402.84k | £123.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £379.01k | £254.40k | £167.25k | £233.44k | £288.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 29 Medi 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 29 Medi 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 08 Medi 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 08 Medi 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 01 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 30 Hydref 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 AUGUST 2008 AMENDED 30 SEPTEMBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 JAN 2018
Gwrthrychau elusennol
ADVANCE AND PROMOTE THE ARTS IN PARTICULAR THE CREATIVE ARTS, FOR PUBLIC BENEFIT ; PROMOTE THE ARTS FOR PUBLIC BENEFIT BY THE TRAINING AND EDUCATION OF WRITERS ACTORS, PRODUCERS AND DIRECTORS IN THE CREATIVE ARTS; AND CARRY OUT ANY OTHER PURPOSE WHICH IS CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
UNDEFINED, IN PRACTICE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window