Hanes ariannol THE PARACHUTE REGIMENTAL ASSOCIATION CHESTERFIELD BRANCH

Rhif yr elusen: 1125959
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 08/11/2019 08/11/2020 08/11/2021 08/11/2022 08/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £1.62k £0 £0 £190 £150
Cyfanswm gwariant £1.25k £0 £0 £0 £80
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A