ymddiriedolwyr BERKSWELL & BALSALL COMMON SPORTS & COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1126385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josephine Mary Marshall | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Kay Joanne Howles | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Katherine Anna Riemer | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
||||
Matthew John Ginn | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
David Edward Green | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||
Peter Jonathan Wreford | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Anthony Paul Morris | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
DR ROBERT HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.