Hanes ariannol CHRIST THE VINE CHURCH

Rhif yr elusen: 1125978
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £30.01k £47.66k £40.09k £51.14k £49.93k
Cyfanswm gwariant £26.69k £30.45k £40.59k £52.28k £60.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A