Hanes ariannol GOLDHEART CHARITY LIMITED

Rhif yr elusen: 1127178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £737.78k £1.72m £548.58k £402.07k £397.91k
Cyfanswm gwariant £1.02m £475.85k £1.16m £842.91k £551.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £547.74k £1.36m £202.14k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £856.73k £202.14k N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £190.05k £366.61k £346.44k N/A N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £500.00k £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £986.27k £418.09k £1.07m N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £35.17k £57.76k £90.21k N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £12.83k £17.65k £33.90k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £973.44k £400.44k £1.04m N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £35.17k £57.76k £90.21k N/A N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A N/A