Hanes ariannol INTERNATIONAL CENTRE FOR INTEGRATION AND COHESION
Rhif yr elusen: 1126489
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £357.53k | £253.38k | £298.88k | £350.11k | £182.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £348.29k | £229.94k | £305.08k | £318.76k | £166.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.00k | £36.85k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £16.00k | N/A | £49.83k | £33.37k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.