DONCASTER SCOUT COUNCIL - SQUIRREL WOOD

Rhif yr elusen: 1125979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (51 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Squirrel Wood Campsite is a 72 acre Woodland site of oustanding natural beauty. Our aim is to share the woodland environment with people of all ages, from young to not so young! We provide a safe area for everyone to enjoy the surroundings, learn about nature & the great outdoors, have fun on activities whilst also meeting other people & making new friends from all over Great Britain.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Cyfanswm incwm: £40,084
Cyfanswm gwariant: £41,038

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Doncaster

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Medi 2008: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ELIZABETH HOWITT Ymddiriedolwr 09 March 2015
DONCASTER DANUM SCOUTS
Derbyniwyd: 51 diwrnod yn hwyr
CLIVE SCOTT Ymddiriedolwr 01 January 2013
DONCASTER DANUM SCOUTS
Derbyniwyd: 51 diwrnod yn hwyr
1ST/36TH DONCASTER (ST PETER'S WARMSWORTH) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
JOANNE COOPER Ymddiriedolwr 29 February 2012
DONCASTER DANUM SCOUTS
Derbyniwyd: 51 diwrnod yn hwyr
ROBERT PARKES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £39.43k £15.49k £26.86k £43.50k £40.08k
Cyfanswm gwariant £38.10k £13.23k £23.71k £32.89k £41.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 20 Ionawr 2025 51 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 20 Ionawr 2025 51 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 12 Awst 2024 256 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 12 Awst 2024 256 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 05 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 05 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 04 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 17 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 17 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 Aintree Drive
Balby
DONCASTER
DN4 8TU
Ffôn:
07971607659