ST MARY'S JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH MANCHESTER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1 . To advance the religion of the Jacobite Syrian Orthodox Church in Greater Manchester and India by maintaining the faith, tradition and doctrines of the Jacobite Syrian Orthodox church and shall perform all the religious rites and sacraments to all its members in accordance with the ancient Syrian Orthodox tradition. 2. To relieve poverty and sickness in Greater Manchester and India.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
92 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Manceinion
- India
Llywodraethu
- 22 Hydref 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev LILU PULIKKUNNEL VARGHESE FR | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|||||
KURIAKOSE KOCHUPARAMBIL JOSEPH | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|||||
AJEESH CHERIAN | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|||||
BIJOY ALIAS | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
SAJU PAPPACHAN | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
KERNAL EAPEN | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
SINDU SAJU | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
ELDO PERINGATTEL KURIAKOSE | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
JOBIN GEORGE | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
BINU THANKACHAN | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
BASIL SUNNY | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
THOMAS OLAKKATTU CHACKO | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
|||||
THOMAS PAUL | Ymddiriedolwr | 09 July 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.41k | £25.91k | £117.69k | £379.85k | £311.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £156.41k | £17.77k | £202.08k | £343.16k | £343.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Chwefror 2024 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Chwefror 2024 | 28 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JULY 2005 AMENDED 13 MAY 2007 AMENDED 13 JANUARY 2008 AMENDED 12 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE RELIGION OF THE JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH IN GREATER MANCHESTER AND ADJOINING PLACES OF THE NORTH WEST OF ENGLAND PARTICULARLY BY: TO MAINTAIN FAITH, TRADITIONS AND DOCTRINES OF THE JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH AND SHALL PERFORM ALL THE RELIGIOUS RITES AND SACRAMENTS TO ALL ITS MEMBERS IN ACCORDANCE WITH THE ANCIENT SYRIAN ORTHODOX TRADITIONS. TO CONDUCT HOLY EUCHARIST, SACRAMENTS AND SERVICES ACCORDING TO THE FAITH, TRADITIONS, CUSTOMS AND RITES OF THE JACOBITE SYRIAN ORTHODOX CHURCH AS UNDER HIS HOLINESS THE PATRIARCH OF ANTIOCH AND ALL THE EAST. TO PROVIDE HOLY SACRAMENTS TO AL ITS MEMBERS AND EVANGELISATIONS. TO ESTABLISH CHARITABLE INSTITUTION FOR THE WELFARE OF THE MEMBERS OF THE CHURCH AND FOR THE POOR AND NEEDY. TO ORGANISE AND CONDUCT SUNDAY SCHOOL, PRAYER MEETINGS, RETREATS, YOUTH ASSOCIATION AND VANITHA SAMAJAM (WOMEN'S ASSOCIATION) ETC. TO RAISE FUNDS FOR THE BENEFIT OF THE CHURCH. TO ORGANISE ACTIVITIES FOR COMMUNITY DEVELOPMENT AND SPREADING OF THE UNIVERSAL (JACOBITE) SYRIAN ORTHODOX CHRISTIAN FAITH. TO BUY, RENT, LEASE OR ACQUIRE THE PROPERTY AND MANAGE IT FOR THE BENEFIT OF THE CHURCH. TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS IN GREATER MANCHESTER, NORTH WEST PART OF ENGLAND AND INDIA.
Maes buddion
UNDEFINED, IN PRACTICE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Marys J S O Church Manchester
Moffat Close
BOLTON
BL2 6UA
- Ffôn:
- 07866015655
- E-bost:
- stmarysmanchester@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window