Hanes ariannol SHRI GURU RAVIDASS WELFARE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1127400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2020 30/03/2021 30/03/2022 30/03/2023 30/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.13k £21.33k £57.40k £67.02k £84.06k
Cyfanswm gwariant £17.68k £17.52k £34.16k £29.01k £43.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A