ymddiriedolwyr FAMOUS TRAINS MODEL RAILWAY
Rhif yr elusen: 1126173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Berriff Jones | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
DAVID CHARLES HERBERT | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Peter Roy Woolvin | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
Brian Chadderton | Ymddiriedolwr | 28 July 2014 |
|
|
||||
Adrian John Maynard | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||
PETER ROY STANTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Colin Peter Boocock | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY GRENVILLE HUGH CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.