Hanes ariannol THE SHEPPARD TRUST
Rhif yr elusen: 1133356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £828.70k | £646.77k | £593.43k | £566.42k | £27.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £740.19k | £684.19k | £647.79k | £773.99k | £822.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £143.01k | £8.31k | £33.32k | £11.61k | £39.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £443.48k | £450.77k | £463.43k | £459.07k | £480.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £242.21k | £187.69k | £96.69k | £95.74k | £160.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £26.32m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £134.66k | £0 | £24.89k | £4.46k | £37.05k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £702.14k | £655.52k | £619.71k | £746.45k | £797.03k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.05k | £28.67k | £28.09k | £27.54k | £25.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.38k | £15.39k | £17.39k | £19.04k | £20.83k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £38.05k | £20.94k | £19.90k | £19.95k | £18.25k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.