THE SHEPPARD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Sheppard Trust is an almshouse charity. We provide housing for older women in need of low cost, comfortable and secure homes. Priority is given to those in greatest need. Residents live independently with the security of knowing their homes will remain affordable and well-maintained, and that support is on hand when needed: in emergencies or to help maintain independent living.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,571,370
Roddion a chymynroddion | £2.15k | |
Weithgareddau elusennol | £537.68k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £4.56m | |
Buddsoddiadau | £1.47m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£5,980,414
Codi arian | £56.79k | |
Weithgareddau elusennol | £1.36m | |
Arall | £4.56m |
£209,771 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £4.62m | |
Gwariant elusennol | £1.36m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £590.96k |
Codi arian a Arall Gwariant | £4.62m | |
Gwariant elusennol | £1.36m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £800.73k |
Pobl

4 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
- Ealing
- Kensington And Chelsea
- Surrey
Llywodraethu
- 19 Awst 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDA DAVIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Agnes Woolrich | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Melanie Saunders | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Claire Watson | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
NEIL GRAHAM WHITE | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|||||
MARTYN ROBERT CARTER | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
||||
CHRISTINA JORDAN | Ymddiriedolwr | 09 February 2015 |
|
|
||||
KEITH PERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £646.77k | £593.43k | £566.42k | £27.00m | £6.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £684.19k | £647.79k | £773.99k | £822.45k | £5.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.31k | £33.32k | £11.61k | £39.81k | £2.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.56m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £450.77k | £463.43k | £459.07k | £480.75k | £537.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £187.69k | £96.69k | £95.74k | £160.12k | £1.47m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £26.32m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £24.89k | £4.46k | £37.05k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £655.52k | £619.71k | £746.45k | £797.03k | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.67k | £28.09k | £27.54k | £25.42k | £56.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.39k | £17.39k | £19.04k | £20.83k | £25.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £20.94k | £19.90k | £19.95k | £18.25k | £52.70k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.56m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.71m | £1.66m | £1.68m | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.24m | £3.13m | £3.06m | £2.44m | £2.64m | |
|
Cyfanswm asedau | £7.51m | £9.07m | £9.09m | £39.39m | £39.32m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£32.00k | -£42.00k | -£42.00k | -£26.00k | -£38.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £61.54k | £46.28k | £148.29k | £2.16m | £1.50m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/06/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/12/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 22/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/08/2015 as amended on 24 Oct 2021 as amended on 21 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
3 The objects of the Charity are: 3.1 the provision of housing accommodation including Social Housing for women who: 3.1.1 are in need hardship and distress; and 3.1.2 are aged 55 or over; and 3.1.3 agree to abide by the following values which are based on the Christian faith: (a) kindness, consideration and compassion to others; (b) community spirit and co-operation; and (c) respect for everyone's rights, differences, dignity and choices. 3.2 Such charitable purposes for the benefit of the residents as the trustees decide. 3.3 In this Article 3 Social Housing shall have the same meaning as in section 68 of the Housing and Regeneration Act 2008 as such provision may be amended or replaced from time to time.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE THE ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA
Elusennau cysylltiedig
- 19 Awst 2010 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Sheppard Trust
c/o Ayrton House
London
NW7 1WD
- Ffôn:
- 0300 012 0382
- E-bost:
- chiefexec@sheppardtrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window