Hanes ariannol BROXTOWE WOMEN'S PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1125946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.71k | £201.45k | £245.59k | £325.30k | £243.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £178.64k | £186.09k | £242.18k | £243.31k | £242.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.00k | £6.50k | £23.00k | £13.50k | £31.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.