ymddiriedolwyr BROXTOWE WOMEN'S PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1125946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (14 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diane Wallace Ms | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Laura Jane Currer | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Francesca Cooney | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|||||
Debra Gibson | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Vaughan Roberts | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Dr Sally Olewe-Richards | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.