Hanes ariannol HARNHAM BUDDHIST MONASTERY TRUST

Rhif yr elusen: 1126476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £180.70k £83.30k £134.16k £145.97k £185.90k
Cyfanswm gwariant £120.11k £104.31k £150.03k £131.93k £174.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A