BATHSHAN FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1126232
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

WE HOST CONFERENCES, TEACH, HELP WITH CHILDREN's HOMES, WE HOLD CHURCH MEETINGS HELP SET UP WIDOWS, COUNSEL PEOPLE WITH ADDICTIONS WE HOLD PRAYER MEETINGS. NEXT FINANCIAL YEAR, HAVE MISSON TRIPS

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2020

Cyfanswm incwm: £385,684
Cyfanswm gwariant: £345,823

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Cyllid Arall
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Brent
  • Cenia
  • Ghana
  • Nigeria
  • Tanzania
  • Y Gambia

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Mehefin 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1190267 Bethshan Foundation Ltd
  • 09 Hydref 2008: Cofrestrwyd
  • 18 Mehefin 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/07/2020
Cyfanswm Incwm Gros £95.20k £136.64k £204.69k £345.11k £385.68k
Cyfanswm gwariant £80.54k £121.13k £202.58k £318.67k £345.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 19 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

19 Mai 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2019 16 Ebrill 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2019

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

16 Ebrill 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2018 18 Chwefror 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2018

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

18 Chwefror 2019 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2017 11 Mai 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2017

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

11 Mai 2018 Ar amser