THE FRIENDS OF TREBORTH BOTANIC GARDEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's volunteers carry out most of the management of the Botanic Garden, including gardening, plant records and woodland management. We show visitors around the Garden and arrange gardening and botanical training courses, walks and garden visits. We arrange concerts and other entertainments at the Garden and hold plants sales.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gwynedd
Llywodraethu
- 29 Medi 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH LANE EDGAR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Natalie Jayne Chivers | Ymddiriedolwr | 08 November 2024 |
|
|
||||
Professor John Anthony Parkinson | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Theresa Jane Shaw | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Dr Anthony John Howard MBE | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.41k | £23.20k | £22.97k | £24.36k | £27.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.00k | £19.33k | £34.94k | £22.53k | £21.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.04k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 23 Mehefin 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 08 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 23 Mehefin 2021 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 MAY 2007.
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO PROMOTE, OR ASSIST IN PROMOTING, THE CONSERVATION, MAINTENANCE AND DEVELOPMENT OF THE GROUNDS AND GARDENS AND MONUMENTS THEREIN AT THE UNIVERSITY OF WALES BANGOR BOTANIC GARDEN, TREBORTH, BANGOR, GWYNEDD. 3.2 TO ADVANCE PUBLIC KNOWLEDGE OF THE GROUNDS AND GARDENS, PARTICULARLY BY PROMOTING CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES, ON BEHALF OF MEMBERS OF THE FRIENDS OF TREBORTH BOTANIC GARDEN, SCHOOLS, COLLEGES, ADULT GROUPS AND MEMBERS OF THE PUBLIC. 3.3 TO PRESERVE, ENCOURAGE, SUPPORT AND ENHANCE THE SCIENTIFIC VALUE OF THE LIVING PLANT COLLECTIONS IN THE GROUNDS AND GARDENS, THE HABITAT THEY OFFER FOR INDIGENOUS WILDLIFE AND THEIR ENVIRONMENTAL IMPORTANCE IN THE AREA.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BANGOR UNIVERSITY
TREBORTH BOTANIC GARDEN
TREBORTH
BANGOR
LL57 2RQ
- Ffôn:
- 01248353398
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window