Hanes ariannol ICOULD LIMITED

Rhif yr elusen: 1126325
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £303.56k £481.30k £236.99k £342.79k £522.36k
Cyfanswm gwariant £400.24k £358.00k £360.26k £361.79k £561.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £11.76k £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £465.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £57.24k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £123
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £549.30k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £5.70k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £12.49k