Hanes ariannol VRAJ RAS PARIVAR

Rhif yr elusen: 1126189
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017
Cyfanswm Incwm Gros £19.48k £9.52k £1.76k £20.54k £9.16k
Cyfanswm gwariant £14.68k £7.28k £0 £7.56k £38.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 N/A