Hanes ariannol ST. ANNE'S COMMUNITY HALL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1126177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.32k £47.08k £78.36k £85.14k £97.25k
Cyfanswm gwariant £61.12k £70.46k £67.57k £72.58k £88.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.33k N/A £10.00k £3.55k