Hanes ariannol NEW PATHWAYS FAMILY FRIENDLY THERAPEUTIC CENTRE OF EXCELLENCE
Rhif yr elusen: 1126120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35m | £2.73m | £3.22m | £3.53m | £3.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87m | £2.01m | £2.78m | £2.98m | £3.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £352.95k | £163.63k | £170.99k | £284.16k | £268.07k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £850.93k | £683.28k | £723.22k | £1.01m | £938.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £289.79k | £432.27k | £874.94k | £1.25m | £592.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £56.62k | £132.74k | £211.20k | £172.70k | £230.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.01m | £2.15m | £2.14m | £2.11m | £2.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £800 | £2.80k | £620 | £0 | £2.16k | |
|
Incwm - Arall | £413 | £9.87k | £0 | £0 | £5.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.85m | £2.00m | £2.77m | £2.96m | £3.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.84k | £16.97k | £17.10k | £22.07k | £22.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.79k | £13.98k | £17.01k | £22.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.