Hanes ariannol HUMAN RELIEF FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1126281
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.11m | £8.16m | £9.50m | £10.22m | £13.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.56m | £7.98m | £8.42m | £9.30m | £13.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.62m | £7.28m | £6.67m | £6.63m | £6.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £408.27k | £429.65k | £347.09k | £432.75k | £482.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.07m | £450.40k | £2.48m | £3.15m | £7.05m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £321 | £614 | £275 | £32 | £701 | |
|
Incwm - Arall | £7.61k | £8.09k | £5.92k | £7.04k | £6.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.32m | £6.71m | £7.15m | £7.91m | £11.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.24m | £1.27m | £1.26m | £1.39m | £1.32m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £20.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £7.04m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.