Hanes ariannol DAGENHAM ISLAMIC WELFARE ASSOCIATION & MOSQUE

Rhif yr elusen: 1129870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.71k £103.05k £128.74k £148.72k £153.67k
Cyfanswm gwariant £67.59k £66.56k £95.29k £114.65k £132.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A