THE ACCESS TO JUSTICE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Access to Justice Foundation receives and distributes additional financial resources to support the provision of free of charge (pro bono) legal assistance to those in need. The Foundation is the recipient of Pro Bono Costs under Section 194 Legal Services Act 2007. Working with the Legal Support Trusts and national organisations, it makes grants to support pro bono projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£10,739,408
Roddion a chymynroddion | £10.72m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £22.12k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,326,177
Codi arian | £140.62k | |
Weithgareddau elusennol | £7.10m | |
Arall | £88.42k |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,698,811 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £229.04k | |
Gwariant elusennol | £7.10m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.41m |
Pobl

12 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golam Morshed | Ymddiriedolwr | 28 October 2024 |
|
|
||||||
Ruth Adkin | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|
||||||
Anne Molyneux | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||
James Willan | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||
Lindsey Alice Poole | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|||||||
Desmond Pullen | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||
Sacha Rose | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||||
Maxcine Akinsowon | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||||
Simon Davis | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||||
Gavin Mansfield | Ymddiriedolwr | 17 April 2021 |
|
|
||||||
Audrey Haaxman | Ymddiriedolwr | 10 September 2020 |
|
|
||||||
Joe Snape | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||||
Andrew Seager | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|||||||
Sarah Stephens | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||||
Rebecca Samaras | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.44m | £11.60m | £7.72m | £7.07m | £10.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.36m | £11.11m | £7.34m | £7.42m | £7.33m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.44m | £4.61m | £4.97m | £5.70m | £6.70m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.44m | £11.60m | £7.72m | £7.06m | £10.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £497 | £1.02k | £117 | £5.47k | £22.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.14m | £10.91m | £7.11m | £7.17m | £7.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £155.89k | £109.88k | £132.91k | £173.57k | £140.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £15.00k | £14.52k | £17.50k | £18.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £10.47m | £6.45m | £6.67m | £6.57m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £67.72k | £92.11k | £91.09k | £76.89k | £88.42k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £590.16k | £1.48m | £1.53m | £1.28m | £4.56m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £95.46k | £496.23k | £169.51k | £268.25k | £139.67k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2 OCTOBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 30 MAY 2018 as amended on 04 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE PROVISION OF FINANCIAL AND OTHER SUPPORT (INCLUDING SUCH FINANCIAL SUPPORT AS IS ENVISAGED BY SECTION 194 OF THE LEGAL SERVICES ACT 2007 AS AMENDED OR RE-ENACTED FROM TIME TO TIME) TO PERSONS WHO PROVIDE, OR ORGANISE OR FACILITATE THE PROVISION OF, LEGAL ADVICE OR ASSISTANCE (BY WAY OF REPRESENTATION OR OTHERWISE) WHICH IS FREE OF CHARGE (THAT IS, OTHERWISE THAN FOR OR IN EXPECTATION OF FEE, GAIN OR REWARD) AND WHICH IS PROVIDED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO PEOPLE WHO ARE IN NEED OF SUCH ADVICE OR ASSISTANCE BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE; AND 3.2 THE PROMOTION OF SUCH OTHER PURPOSES AIMED AT IMPROVING ACCESS TO JUSTICE BEING EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ACCESS TO JUSTICE FOUNDATION
7 Bell Yard
LONDON
WC2A 2JR
- Ffôn:
- 02045228400
- E-bost:
- enquiries@atjf.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window