Hanes ariannol ADESO-AFRICAN DEVELOPMENT SOLUTIONS

Rhif yr elusen: 1131711
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 20/09/2017 20/09/2018 20/09/2019 20/09/2020 20/09/2021
Cyfanswm Incwm Gros £541.67k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £573.62k £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £541.67k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £573.62k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A