Hanes ariannol EMSWORTH BAPTIST CHURCH TRUST

Rhif yr elusen: 1126260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £109.33k £66.95k £87.10k £103.76k £115.34k
Cyfanswm gwariant £15.34k £44.01k £42.34k £56.69k £105.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A