THE BUCHANAN CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Long-term investment in order to make grants to charitable causes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODD ROBERT BUCHANAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
JILL NORMA BUCHANAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAMIAN GEORGE BUCHANAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 59 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 59 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2025 | 359 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 01 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 25 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 JULY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE THE NEEDS OF YOUNG PEOPLE THROUGH; A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION. B) THE RELIEF OF POVERTY WHILST THEIR EDUCATION IS BEING ADVANCED, AND C) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS. 2) THE PROVISION OF SUCH GRANTS AND DONATIONS FOR INDIVIDUALS OR SUCH CHARITABLE ASSOCIATIONS, BODIES AND ORGANISATIONS AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRATICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HEATHER DENE
MARSH LANE
OXENHOPE
KEIGHLEY
BD22 9RN
- Ffôn:
- 07810415340
- E-bost:
- toddfreyjones@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window