THE STANMORE AND CANONS PARK SYNAGOGUE ERUV COMMITTEE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintain and operate an eruv in the Stanmore and Canons Park area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Barnet
- Harrow
Llywodraethu
- 02 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
- STANMORE ERUV (Enw gwaith)
- Talu staff
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR NIGEL DE KARE SILVER | Cadeirydd |
|
|
|||||
JEFFREY GINSBERG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN STEPHEN BRIGGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.00k | £8.88k | £6.26k | £9.09k | £7.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.82k | £6.20k | £6.13k | £5.14k | £6.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 24 JULY 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 27 NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE ORTHODOX JEWISH FAITH PARTICULARLY IN THE LONDON BOROUGHS OF HARROW AND BARNET AND IN PARTICULAR BY PROMOTING SABBATH OBSERVANCE AMONGST ADHERENTS OF THAT FAITH, BY: 1 THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF AN ERUV; AND 2 PROMOTION OF ORTHODOX JEWISH TEACHING CONCERNING OBSERVANCE OF THE SABBATH
Maes buddion
LONDON BOROUGHS OF HARROW AND BARNET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
121 STONEGROVE
EDGWARE
HA8 7TJ
- Ffôn:
- 02089053400
- E-bost:
- martin@briggsaccountants.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window