POLYTECHNIC FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation and provision of facilities for community participation in the healthy recreation of playing football.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hounslow
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY JOHN MADIGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN MONGUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER WILLIAM BAMFORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.79k | £53.46k | £73.53k | £73.56k | £77.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.69k | £17.64k | £90.96k | £77.68k | £67.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 15 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 25 SEPTEMBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 10 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
1) TO ORGANISE OR PROVIDE OR ASSIST IN THE ORGANISATION OR PROVISION OF FACILITIES FOR COMMUNITY PARTICIPATION IN THE HEALTHY RECREATION OF PLAYING FOOTBALL; 2) TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES, AS ARE CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES, AS THE EXECUTIVE COMMITTEE MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
UNDEFINED. UN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUINTIN HOGG MEMORIAL SPORTSGROUND
CAVENDISH ROSD
LONDON
W4 3UH
- Ffôn:
- 02088765275
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window