THE SHEKINER GLORY FOUNDATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We reduce isolation of BME Communities in Dudley by providing a platform for through workshops, networking, forums, focus groups , social gatherings to improve their well being or quality of life
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Birmingham
- Dudley
- Botswana
- De Affrica
- Mosambic
- Namibia
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
- LORAC FOUNDATION TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINE NYAKUDYA | Cadeirydd |
|
|
|||||
ELIZABETH DZAPASI | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.00k | £9.50k | £900 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.00k | £9.50k | £900 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 14 Ebrill 2025 | 72 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 02 Awst 2024 | 183 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 21 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 21 Mawrth 2022 | 48 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 04 Mawrth 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
1) ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION 2) RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP. 3) THE RELIEF OF SICKNESS IN PARTICULAR OF THOSE SUFFERING FROM THE HIV/AIDS VIRUS. 4) APPLICATION OF CAPITAL; AT THEIR DISCRETION THE TRUSTEES MAY SPEND ALL OR PART OF THE CAPITAL OF THE CHARITY IN FURTHERING THE OBJECTS.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Parsons Street
DUDLEY
West Midlands
DY1 1JJ
- Ffôn:
- 01384 910963
- E-bost:
- caroline@loracrecruitment.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window