INNER FLAME
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Empowering young people who are at a disadvantage, so they have a greater opportunity to thrive. We do this through challenging training programmes, facilitated mental wellbeing workshopws, and 1-1 mentoring. Building confidence, self esteem, and a sense of purpose, focusing particularly on programmes to help jobseekers aged 16-25.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2022
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £49,575 o 2 gontract(au) llywodraeth a £29,833 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1107900 SWINDON MENTORING AND SELF HELP YOUTH PROJECT
- 28 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
- 10 Gorffennaf 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.42k | £167.56k | £98.22k | £241.54k | £189.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £249.23k | £142.10k | £101.40k | £154.13k | £215.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £60.25k | £41.54k | £91.28k | £49.58k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.15k | £36.04k | £29.83k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 17 Mai 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Mehefin 2020 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 AUGUST 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 11 AND 19 LIVING IN GREAT BRITAIN, BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING PROGRAMMES OF PHYSICAL, EDUCATIONAL AND OTHER ACTIVITIES AS A MEANS OF ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Maes buddion
GREAT BRITAIN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window