Hanes ariannol AFRICA'S GIFT
Rhif yr elusen: 1126915
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2011 | 31/05/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 30/11/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.66k | £3.57k | £14.42k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.04k | £3.03k | £8.54k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.