WORLDS END JUNIOR SCHOOL FUND
Rhif yr elusen: 1126301
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide education to pupil age 7 - 11
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2014
Cyfanswm incwm: £8,603
Cyfanswm gwariant: £9,264
Codi arian
Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.
Masnachu
Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.
Taliadau i ymddiriedolwyr
Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
- Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 15 Hydref 2008: Cofrestrwyd
- 27 Tachwedd 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.02k | £12.02k | £16.23k | £15.03k | £8.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.72k | £15.72k | £12.30k | £14.73k | £9.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Oedd y dudalen hon yn ddefnyddiol?
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window