MIGHTY MEN OF VALOUR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance in life and relieve needs of young people, through providing support and activities which develop their skills, capacities and capabilities to enable them to participate in society as mature and responsible individuals. GENERAL CHARITABLE PURPOSES EDUCATION/TRAINING THE ADVANCEMENT OF HEALTH OR SAVING OF LIVES THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £496,187 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 19 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Richards | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Maxine Benjamin | Ymddiriedolwr | 24 February 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £437.28k | £386.17k | £347.36k | £292.48k | £496.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £388.02k | £386.72k | £334.42k | £310.03k | £443.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £382.10k | £386.17k | £347.36k | £292.48k | £496.19k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 31 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 18 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 01 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 01 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 17 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 17 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JULY 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 22 JANUARY 2009
Gwrthrychau elusennol
1 TO RELIEVE THE NEEDS OF MEN, IN PARTICULAR MEN OF ETHNIC MINORITY BACKGROUND ('THE BENEFICIAL CLASS') WITH A VIEW TO IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE 2 TO ADVANCE EDUCATION AND RELIEVE NEED AND UNEMPLOYMENT AMONGST THE BENEFICIAL CLASS AND WOMEN AND YOUNG PEOPLE BY PROVIDING SUPPORT, EDUCATION AND TRAINING 3 TO PRESERVE AND PROTECT PUBLIC HEALTH IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST THE BENEFICIAL CLASS 4 TO ADVANCE THE MENTAL AND MORAL DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF BOYS AND YOUNG MEN, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE FROM THE BENEFICIAL CLASS AND EX-OFFENDERS, THOSE AFFECTED BY DRUGS OR THOSE EXPERIENCING ECONOMIC OR SOCIAL DISADVANTAGE 5 TO ADVANCE IN LIFE AND RELIEVE NEEDS OF YOUNG PEOPLE, PARTICULARLY THOSE FROM ETHNIC MINORITY BACKGROUNDS, THROUGH PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS 6 TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY AND GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS IN SOCIETY, SO THAT THE 'BENEFICIAL CLASS' ARE ABLE TO REALISE THEIR FULL POTENTIAL, HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, THROUGHOUT LONDON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Square Root Business Centre
102-116 Windmill Road
CROYDON
CR0 2XQ
- Ffôn:
- 0800 073 1325
- E-bost:
- mightymenofvalour@live.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window