Ymddiriedolwyr FAMILIES IN TELFORD
Rhif yr elusen: 1130708

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Johns | Cadeirydd | 08 March 2018 |
|
|
||||
Patricia Jayne Stevens | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Kathryn Anne Dennison | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Rev Dawn Taffinder | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Joanne Warburton | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|||||
DOCTOR RAJA BANDAK | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.