Hanes ariannol KEA PRE SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 1127048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £214.49k | £185.89k | £190.24k | £224.19k | £256.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.44k | £197.78k | £175.15k | £231.53k | £242.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £114.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.90k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.