OVERSEAS FELLOWSHIP OF NIGERIAN CHRISTIANS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the Christian faith through prayers, worship, Bible study, talks, fellowship for all, and making humanitarian contributions towards the relief of pain and suffering in persons going through conditions of need, hardship and distress. Members, young and old, are to play active and constructive roles in their local churches and communities, and in the development of the country.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

39 Ymddiriedolwyr
224 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
- Nigeria
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
39 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aderonke Williams | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Dr Ngozi Nwokoma | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Pius Oboh | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
ADEBOWALE SOKOYA | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|||||
Toluwani Daramola | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Frederick Jackson Oboloje | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
dr Ayuba Lawan | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Peter Ikuobase | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Olutola Awosemo | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Olagoke Faromika | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Timothy Aguana | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Antonio Tembo | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Ekenyem Onyebuenyi | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Ayodele Mustapha | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Matthew Hamza | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Dr Gbenga Popoola | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Michelle Ugwueze | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Anthony Nwakunor | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Dr John Ameobi | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Olumide Joseph Ologan | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Yetunde Adebisi | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Chima Mere | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Oluwakemi Morohunkeji Ajayi | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Chinyere Erharuyi | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Justin Ushie | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
Ayodeji Rotibi | Ymddiriedolwr | 30 August 2021 |
|
|
||||
Dr Abel Adegoke | Ymddiriedolwr | 30 August 2021 |
|
|
||||
Margaret Inyang | Ymddiriedolwr | 30 August 2021 |
|
|
||||
Oluwagbeminiyi Olusola | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||
Titilayo Oluwatudimu | Ymddiriedolwr | 26 August 2019 |
|
|
||||
Dr Dianabasi Nkantah | Ymddiriedolwr | 26 August 2019 |
|
|
||||
Glory Vincent-Hejirika | Ymddiriedolwr | 26 August 2019 |
|
|
||||
Prof John Durodola | Ymddiriedolwr | 26 August 2019 |
|
|
||||
Dr Akintoye Oluwatudimu | Ymddiriedolwr | 26 August 2019 |
|
|
||||
Olufunmilayo Mosadoluwa Bafuwa | Ymddiriedolwr | 26 August 2019 |
|
|
||||
Kayode Adisa | Ymddiriedolwr | 26 August 2019 |
|
|
||||
Ademola Akomolafe | Ymddiriedolwr | 26 August 2019 |
|
|
||||
Dr BABATUNJI ADEOGUN | Ymddiriedolwr | 23 August 2015 |
|
|||||
Dr Ifeoluwa Akintunde | Ymddiriedolwr | 27 August 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £398.91k | £232.26k | £223.53k | £362.84k | £415.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £402.01k | £142.44k | £129.58k | £314.79k | £416.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, AND TO ADVANCE THE RELIEF OF PERSONS IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP, AND DISTRESS TO ADVANCE THE CHARITIES OBJECTS BY SUCH OTHER MEANS AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED SUBJECT TO THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THE CHARITY COMMISSION FOR ENGLAND AND WALES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATION AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TOP HOUSE
SHAWHEATH CLOSE
MANCHESTER
M15 4BQ
- Ffôn:
- 02070975153
- E-bost:
- info@ofnc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window