WAKEFIELD AND DISTRICT HEALTHY HEARTS SUPPORT GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Wakefield & District Healthy Hearts support group provides support to those who have been touched by cardiac illness. Providing emotional, practical & financial help & assistance for patients, families, friends & carers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
- 08 Chwefror 2017: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.13k | £10.39k | £4.44k | £1.80k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.22k | £10.88k | £7.58k | £485 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2015 | 03 Gorffennaf 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | 04 Awst 2015 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 19 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 AUGUST 2008
Gwrthrychau elusennol
(A) THE RELIEF OF PERSONS IN THE WAKEFIELD METROPOLITAN DISTRICT WHO HAVE EXPERIENCED OR ARE EXPERIENCING HEART DISEASE, AND THEIR CARERS AND FAMILIES, IN PARTICULAR THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION, AND PRACTICAL ADVICE, (B) TO PROMOTE AND PRESERVE THE GOOD HEALTH OF SAID PERSONS; (C) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO HEART DISEASE.
Maes buddion
WAKEFIELD METROPOLITAN DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window