Hanes ariannol TWYN COMMUNITY CENTRE MANAGEMENT COMMITTEE

Rhif yr elusen: 1126503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £34.69k £1.85k £19.07k £23.85k £24.38k
Cyfanswm gwariant £39.06k £48.21k £26.76k £38.18k £37.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.84k £6.13k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.00k N/A N/A