Hanes ariannol Swansea City AFC Foundation
Rhif yr elusen: 1126933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £544.60k | £935.33k | £810.01k | £979.58k | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £551.41k | £801.41k | £909.34k | £952.79k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.00k | £18.50k | £47.58k | £69.46k | £220.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £470.58k | £141.54k | £134.57k | £141.24k | £108.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £73.49k | £792.89k | £675.18k | £838.33k | £1.03m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £134.57k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £524 | £900 | £260 | £17 | £2.57k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £551.41k | £798.39k | £909.34k | £936.24k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £3.02k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.56k | £11.95k | £15.39k | £0 | £19.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £11.36k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £16.55k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.