Hanes ariannol THE PANKHURST TRUST (INCORPORATING MANCHESTER WOMEN'S AID)

Rhif yr elusen: 1126433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.96m £2.57m £3.02m £3.59m £3.58m
Cyfanswm gwariant £2.02m £2.43m £3.08m £3.52m £3.75m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £668.51k £675.25k £607.22k £1.34m £1.38m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £187.39k £788.89k £725.25k £1.08m
Incwm o roddion a chymynroddion £88.33k £137.03k £127.47k £92.62k £112.38k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £6.28k £19.23k £51.11k £56.43k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.86m £2.43m £2.87m £3.44m £3.40m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £2.95k £5.06k £424 £6.67k
Incwm - Arall £9.45k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.01m £2.43m £3.08m £3.51m £3.75m
Gwariant - Ar godi arian £9.01k £200 £2.25k £6.15k £6.94k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £7.96k £238.82k £289.30k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0