HEBDEN BRIDGE COMMUNITY ASSOCIATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hebden Bridge Community Association is the development trust for Hebden Bridge and neighboring communities. Its main function is to manage and operate Hebden Bridge Town Hall as a community hub and focal point of community and civic life, following the asset transfer of the building from Calderdale Council in 2010.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £111,981 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Calderdale
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2025: y derbyniwyd cronfeydd gan 1201078 THREADBEAR THEATRE CHARITY
- 19 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Inglis Scott | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||
Sue Barlow | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Paul Christopher Guy | Ymddiriedolwr | 10 August 2023 |
|
|
||||
Rebecca Blackwell | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Rachael Swindlehurst | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Alan Gardner | Ymddiriedolwr | 10 April 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £314.12k | £430.74k | £529.32k | £462.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £374.85k | £296.14k | £406.47k | £463.18k | £413.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £24.24k | £26.94k | £27.67k | £29.38k | £111.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.10m | N/A | N/A | £3.53k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £231.34k | N/A | N/A | £525.79k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £498 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £374.45k | N/A | N/A | £463.18k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £400 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.96k | N/A | N/A | £27.40k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 21 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 02 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 04 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01/09/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/12/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/04/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/11/2012
Gwrthrychau elusennol
A) TO FURTHER OR BENEFIT THE RESIDENTS OF HEBDEN BRIDGE AND THE NEIGHBOURHOOD, WITHOUT DISTINCTION OF SEX, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECTIVE OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE RESIDENTS. B) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION AND IN PARTICULAR IN HEBDON BRIDGE AND THE NEIGHBOURHOOD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: 1) THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, TECHNICAL ASSISTANCE OR BUSINESS ADVICE OR CONSTANCY IN ORDER TO PROVIDE TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE IN CASES OF FINANCIAL OR OTHER CHARITABLE NEED THROUGH HELP: (A) IN SETTING UP THEIR OWN BUSINESS OR (B) TO EXISTING BUSINESSES; 2) THE CREATION OF TRAINING AND EMPLOYMENT OPPORTUNITIES BY THE PROVISION OF WORKSPACE, BUILDINGS, AND/OR LAND FOR USE ON FAVOURABLE TERMS. 3) THE MAINTENANCE, IMPROVEMENT OR PROVISION OF PUBLIC AMENITIES. 4) THE PRESERVATION OF BUILDINGS OR SITES OF HISTORIC OR ARCHITECTURAL IMPORTANCE. 5) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES FOR THE PUBLIC AT LARGE AND/OR THOSE WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAVE NEED OF SUCH FACILITIES. C) TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC SUCH OTHER PURPOSES THAT ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Town Hall
St. Georges Street
Hebden Bridge
HX7 7BY
- Ffôn:
- 01422417300
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window