THE VERNON MINE WARFARE AND DIVING MONUMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ON 17TH MARCH 2020 THE CHARITY ACHIEVED ITS MAIN AIM BY INSTALLING THE MONUMENT TO THE HERITAGE OF HMS VERNON, IN PARTICULAR THE MINE WARFARE AND DIVING COMMUNITIES PAST, PRESENT AND FUTURE. THE MONUMENT IS LOCATED IN GUNWHARF QUAYS, PORTSMOUTH, HAMPSHIRE, UK. THE ONGOING CAMPAIGN LED BY THE TRUSTEES WILL CONTINUE TO RAISE FUNDS IN ORDER TO ENSURE THE LONG LIFE AND WELL-BEING OF THE MONUMENT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
- The Vernon Monument Charity (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt John Steven Ravenhall MID, QCVS | Cadeirydd | 18 October 2017 |
|
|
||||
Commander Martin Mackey RN | Ymddiriedolwr | 17 February 2023 |
|
|
||||
Jack Joseph Lewis Anderson | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Lt Cdr David Robert Stanbury | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||
Michael Thomas Coulter | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
John James Turnbull | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
CDR David Braddock SANDIFORD RN | Ymddiriedolwr | 02 July 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.65k | £15.58k | £19.17k | £5.18k | £4.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.68k | £5.16k | £41.23k | £4.87k | £7.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST OF 21 JANUARY 2009 as amended on 16 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) TO FOSTER PATRIOTISM AND GOOD CITIZENSHIP FOR THE BENEFIT AND EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR THE CITIZENS AND VISITORS TO THE CITY OF PORTSMOUTH ("THE AREA OF BENEFIT") BY ESTABLISHING AND MAINTAINING A MONUMENT AT GUNWHARF QUAYS OR OTHER PROMINENT PLACE WITHIN THE CITY CENTRE OF PORTSMOUTH AS A PERMANENT MEMORIAL TO THE PATRIOTISM AND BRAVERY OF THE ROYAL NAVY AND ROYAL MARINES MINE WARFARE AND DIVING SPECIALISTS AND ASSOCIATED COMMUNITY, IN PARTICULAR THOSE WHO WERE TRAINED AND BASED IN HMS VERNON. (2) IF AND IN SO FAR AS INCOME IS NOT SPENT IN ANY ONE YEAR, IT MAY BE APPLIED, AT THE TRUSTEES' DISCRETION, TO ANY OTHER CHARITABLE TRUST CONNECTED WITH THE ROYAL NAVY OR ROYAL MARINES AS THE TRUSTEES MAY DECIDE.
Maes buddion
PORTSMOUTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 St. Helens Close
SOUTHSEA
PO4 0NN
- Ffôn:
- 07967810242
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window