ELDON COMMUNITY PARTNERSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide Cafe facilities Wednesday and Friday. 4 to 11years Childrens drop in club Tuesday 4.30 to 5.30pm. Bingo Wednesday 7.30 to 9.30pm. Thursday Health visitor 1.30-2.30pm Friday, Saturday and Sunday open for Social Events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 08 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £6,684 o 9 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Durham
Llywodraethu
- 05 Tachwedd 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONI WALLACE | Ymddiriedolwr | 24 May 2014 |
|
|
||||
JOHN GIBSON COUNCILLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DIANE PENNINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/04/2020 | 08/04/2021 | 08/04/2022 | 08/04/2023 | 08/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £108 | £22.00k | £22.92k | £6.32k | £12.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.84k | £5.55k | £6.19k | £4.98k | £15.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.60k | N/A | N/A | £6.68k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 08 Ebrill 2024 | 07 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 08 Ebrill 2023 | 13 Mawrth 2024 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 08 Ebrill 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 08 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 08 Ebrill 2020 | 11 Mai 2021 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 08 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 JANUARY 2007 AS AMENDED 08 APRIL 2008 AND 27 JULY 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF ELDON AND THE NEIGHBOURHOOD (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") WITHOUT DISTINCTION OF GENDER, SEXUAL ORIENTATION, RACE OR OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, BY ASSOCIATING TOGETHER THE SAID INHABITANTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATIONS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS
Maes buddion
ELDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 ELDON BANK
ELDON
BISHOP AUCKLAND
DL14 8DX
- Ffôn:
- 01388773309
- E-bost:
- 01388773309@talktalk.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window