ymddiriedolwyr ARTS GATEWAY MK
Rhif yr elusen: 1126872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN BEST | Cadeirydd |
|
||||||
Zoe Raven | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Moira North | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
||||
Nick Cutts | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Lee Scriven | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Palmira Teresa Do Carmo Almeida M De Sousa Matoso | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||
Faraz Hameed | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Andrew Shaw | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Darren Stuart Millis | Ymddiriedolwr | 05 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.