Hanes ariannol THE WOMEN'S ORGANISATION
Rhif yr elusen: 1127631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.28m | £3.87m | £4.85m | £5.67m | £5.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.08m | £3.78m | £4.74m | £5.22m | £4.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.87m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.66m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £670 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £814.38k | £989.01k | £0 | £1.69m | £1.02m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.47m | £2.88m | £3.49m | £3.98m | £4.45m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.30k | £1.84k | £1.01k | £159 | £2.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.36m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.90m | £3.67m | £4.66m | £5.15m | £4.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £179.14k | £113.38k | £72.70k | £69.42k | £116.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.