INTERNATIONAL NATIONAL TRUSTS ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1128224
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

INTO is a network of National Trusts and similar non governmental organisations, globally diverse but united by a shared commitment to conserving and sustaining our shared heritage - built and natural, tangible and intangible. Our charitable objective is to 'promote the conservation and enhancement of the heritage of all nations for the benefit of the people of the world and future generations'.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017

Cyfanswm incwm: £120,941
Cyfanswm gwariant: £88,239

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd. Mae'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol gyda chytundeb yn ei le.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Awstralia
  • Bermuda
  • Canada
  • De Affrica
  • De Corea
  • Ffiji
  • Ffrainc
  • Gerner
  • Gibraltar
  • Gogledd Iwerddon
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Thai
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Ireland
  • Japan
  • Jersey
  • Malaysia
  • Malta
  • Portiwgal
  • Rwsia
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Slofacia
  • St Helena
  • St Lucia
  • Taiwan
  • Trinidad A Tobago
  • Tsieina
  • Uganda
  • Unol Daleithiau
  • Ynysoedd Cayman
  • Ynysoedd Falkland
  • Yr Alban
  • Yr Eidal
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Weriniaeth Tsiec
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Mawrth 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1175994 INTERNATIONAL NATIONAL TRUSTS ORGANISATION
  • 24 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
  • 22 Mawrth 2019: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • INTO (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £51.59k £37.55k £61.84k £54.01k £120.94k
Cyfanswm gwariant £87.77k £29.45k £52.22k £39.31k £88.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 15 Mehefin 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 15 Mehefin 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 30 Awst 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 30 Awst 2017 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 19 Medi 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 19 Medi 2016 Ar amser