ONESKY FOUNDATION (UK) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
OneSky creates affordable, replicable early childhood intervention models, teaching communities to provide nurturing responsive care and early childhood education to at-risk children. OneSky was originally created to help children in China?s orphanages, then expanded to left-behind children in villages in 2015, later in 2017, we opened an ELC serving children of factory workers in Vietnam.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Fiet-nam
- Tsieina
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
- HALF THE SKY FOUNDATION (UK) LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNY BOWEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
TIMOTHY SCOTT HUXLEY | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
||||
PETER RUPERT LIGHTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ZHANG ZHIRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.30k | £43.32k | £6.47k | £6.47k | £5.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.72k | £28.11k | £9.26k | £9.26k | £1.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 15 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 APRIL 2008 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 05 DEC 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 01 JUN 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED (THE "OBJECTS") ARE: THE AIDING OF AT-RISK CHILDREN WORLDWIDE BY PROVIDING FINANCIAL SUPPORT, ASSETS AND RESOURCES (INCLUDING BUILDINGS AND PEOPLE), EDUCATIONAL AND OTHER MATERIALS, TRAINING, GUIDANCE AND SUPPORT TO INDIVIDUALS, COMMUNITIES, ORGANISATIONS AND GOVERNMENTS FOR THE CREATION OF (I) EARLY CHILDHOOD CARING, NURTURE AND EDUCATION PROGRAMS; (II) INDIVIDUALISED LEARNING OPPORTUNITIES FOR OLDER CHILDREN; AND (III) PARENTING SKILLS AND RESPONSIVE CARE EDUCATION FOR FAMILY MEMBERS, TEACHERS AND CAREGIVERS.
Maes buddion
CHINA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O JORDANS LIMITED, SUITE 1
3RD FLOOR
11-12 ST. JAMES S SQUARE
11 St. James's Square
LONDON
SW1Y 4LB
- Ffôn:
- 85225205266
- E-bost:
- contact@onesky.org
- Gwefan:
-
onesky.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window