Hanes ariannol COMMUNITY ACTION HERTSMERE
Rhif yr elusen: 1127066
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.39k | £189.65k | £270.79k | £13.49k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £257.09k | £189.06k | £266.52k | £33.11k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £20.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | £5.00k | £20.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.