NO LIMITS COMMUNITY PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the relief of people over the age of 16 years with high functioning autism/ Asper Syndrome and their carers resident in and around the Dudley Borough in the West Midlands by the provision of advice, information, resources, education, recreational activities and support with the objective of improving their conditions of life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dudley
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 05 Ionawr 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Scott | Cadeirydd | 06 February 2016 |
|
|
||||
Michael Jones | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
George Mayall | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||
Catherine Mayall | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
DAVID IAN HEEKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.70k | £1.59k | £125 | £1.02k | £3.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.89k | £1.76k | £726 | £2.66k | £2.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 31 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 05 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 DECEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE RELIEF OF PEOPLE OVER THE AGE OF 16 YEARS WITH HIGH FUNCTIONING AUTISM/ASPERGER SYNDROME AND THEIR CARERS RESIDENT IN AND AROUND THE DUDLEY BOROUGH IN THE WEST MIDLANDS BY THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION, RESOURCES, EDUCATION, RECREATIONAL ACTIVITIES AND SUPPORT WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO HIGH FUNCTIONING AUTISM/ASPERGER SYNDROME.
Maes buddion
DUDLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 Summerfields Avenue
HALESOWEN
West Midlands
B62 9NW
- Ffôn:
- 07796398403
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window